|
本帖最后由 黄河大侠 于 2015-1-23 17:51 编辑
1 r0 h- j* F: {8 }$ P' b$ h7 s
! ?2 r2 L+ F; F, d* P9 P, l" c! J) Q: D+ ^7 M4 \% x; F, `
【反腐风暴 】 ' {% s2 _0 {! W4 W3 I
甘肃人大副主任陆武成被调查 曾任兰州市委书记
: x. P3 p% \ n/ P& O2015年01月23日 16:226 n( N& {1 ]" p6 f p" i* r* {
来源:中央纪委监察部网站
$ _9 o0 q) f& K9 Z; i- p. ?% M
" o3 A; w: @$ _) I, W( z$ ^. s+ ?
; z& J! q$ S4 s+ F! M% i- c) @; t0 y7 K原标题:甘肃省人大常委会副主任、党组副书记陆武成接受组织调查6 h! _* r; S% L4 g! K
+ i+ V& x# ^* s' g甘肃省人大常委会副主任、党组副书记陆武成涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查。* e- L; z* c: A6 _; k d d3 u
* Z" f+ e* M% B1 e2 S
陆武成个人简历:! `& u' z7 c+ J, O1 p
. J& s* C/ k8 q% G陆武成,男,汉族,1953年5月生,甘肃庆城人,1974年10月加入中国共产党,1972年2月参加工作,中央党校研究生学历,法学理论专业。
6 B+ W u4 u: e% M5 P; o9 ~" d; R+ Q% F2 [1 ?1 g1 ^
1972年2月,兰州市公安学校学员;7 h% _" x5 K- _3 Z9 L2 m& M. ?
0 D5 a0 I) e( v6 s% y
1972年7月,兰州市公安局交警大队民警、政工科干事,局政治部干事、团总支书记;
+ A1 V9 B6 O+ H, b; k2 d! `! D. l/ ~) `# J4 }. J
1975年10月,兰州市委组织部干部二科、干部一科、技术干部科干事;) u) v6 Z" Q, t% K
5 `1 V( p, @ H4 b1983年11月,兰州市委组织部干部科副科长;
" V5 q. l1 ~9 ?% F+ e' w; `/ A# u* K, ^
1984年9月,省委组织部经济干部处、党政干部处干事(1980年9月至1985年7月兰州大学夜大学政治经济专业学习);7 y& u9 K' V" Q I7 x$ }) N
6 v8 a* u; q% r1986年12月,省委组织部党政干部处副处级组织员、副处长; q4 A( p# R- i' z# U
$ T1 E* z; s4 Z. U
1993年6月,省委组织部党政干部处正处级组织员;
) y8 R& g& T0 d2 h7 }2 F
- ]1 g, m) v7 c, ]" N1994年2月,省委组织部干部调配处处长;: V+ z+ c( M1 N. @7 c: h$ r8 X$ }& B, ~
% p! v( K% U/ @0 H( G9 l1 W5 f1996年8月,金昌市委副书记、市委党校校长;5 n. X/ }/ N: a
* y) f2 |5 ^5 R+ v8 j1998年9月,金昌市委副书记、代市长;$ _! ?2 V; l; H
! k* y- l c. ~0 |6 O1999年4月,金昌市委副书记、市长;
- b4 U5 N* A$ c, x O
# g6 x3 r8 D3 M1 x- o2000年12月,金昌市委副书记(主持市委工作)、市长;* Q. u( W) \/ _- I( g) d
( X/ S( J" b0 l; x% A& f; @$ ~2001年2月,金昌市委书记(1998年8月至2001年6月省委党校在职研究生班政治经济学专业学习;2004年3月至2005年1月中央党校培训部一年制中青年干部培训班学习);
3 N! s1 L- ]( Y" i3 A) n5 A4 {# }0 e6 N0 Z, m! l
2 T+ `7 s! @0 E2 ?2005年3月,副省长、省政府党组成员,省新农村建设领导小组副组长(2004年9月至2006年7月中央党校在职研究生班法学理论专业学习);' w( N2 m( p2 ~) l6 z$ {; q, l; @! x
: v& L% u8 k( s2 @9 r' ^" d- Z2008年5月,省委常委、副省长、省政府党组成员,省新农村建设领导小组副组长;" f/ n3 e E6 a3 O
) B q) G$ U2 ^: L1 V1 U2008年7月,省委常委,兰州市委书记;
7 e" e V& p& n! ]7 l3 ?" U; K4 S1 S: K
2012年4月,兰州市委书记;
& o1 Z0 X* e% f- G
5 _7 ]7 _2 h7 O4 B9 F2012年10月,待安排;
/ n3 J- Z9 t Q5 j* D7 b9 W0 A4 R# w4 R, E
2012年12月,省人大常委会党组副书记。% ?& W: l5 N4 P" f) |0 `. @
* L* A& \: n7 ^
2013年1月29日,省十二届人大一次会议选举为省人大常委会副主任。
1 M+ H, I S) l5 p& b+ J+ w9 V+ P& C g5 ?
党的十六大代表。第十一届、十二届省委委员。
/ F0 S, o2 F$ _- T: v1 C9 f! s; @& v+ a5 s' k0 X. F- [
(简历摘自甘肃人大网) |
|